Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per le elezioni
28 novembre 1889 - 3 agosto 1890
XVI Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 2 dicembre 1889 al 19 dicembre 1889
è assegnato
Pietro Nocito
Presidente
Nicola Tondi
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Vicepresidente
Giuseppe Franzi
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Segretari
Camillo Finocchiaro Aprile
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Tommaso Tittoni
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
altri membri
Pietro Rosano
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Emilio Campi
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Giuseppe Imperatrice
dal 28.11.1889 al 20.12.1889
Ernesto Giordano
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Giuseppe Giordano Apostoli
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Desiderato Chiaves
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Carlo Aventi
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Michele Coppino
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Augusto Barazzuoli
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Massimo Bonardi
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Vincenzo Massabò
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Giuseppe Lanzara
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Salvatore Parpaglia
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Antonio Di Rudinì (Starrabba)
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Alessandro Pascolato
dal 28.11.1889 al 03.08.1890
Pietro Nocito
dal 02.12.1889 al 03.08.1890
Naviga
Storia
Composizione storica
28.11.1889
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 16 membri
cessa 1 membro
02.12.1889
è assegnato 1 membro
20.12.1889
cessa 1 membro
06.02.1890
è assegnato 1 membro