Organi del
Giunta permanente per le elezioni
25 novembre 1892 - 23 luglio 1894
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 5 giugno 1893 al 14 dicembre 1893
-
sono assegnati
-
Gismondo Morelli Gualtierotti,
Scipione Di Blasio,
Giuseppe Solimbergo,
Raffaele Cappelli,
Secondo Frola,
Carlo Gorio,
Gualtiero Sacchetti,
Filippo Cavallini,
Leone Romanin Jacur,
Girolamo Giusso,
Ottavio Serena,
Domenico Sciacca Della Scala,
Bartolomeo Gianolio,
Roberto Rampoldi,
Nunzio Nasi,
Edoardo Giovanelli,
Luigi Rava