Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per le elezioni
18 novembre 1898 - 30 giugno 1899
XX Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 25 maggio 1899 al 31 maggio 1899
cessa
Nicola Falconi
Presidente
Nicolò Gallo
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Vicepresidente
Ignazio Filì Astolfone
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Segretari
Carlo Donati
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Enrico Stelluti Scala
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
altri membri
Paolo Clementini
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Guido Pompilj
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Gian Lorenzo Basetti
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Pasquale Grippo
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Leopoldo Franchetti
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Girolamo Giusso
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Pietro Nocito
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Luigi Callaini
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Michele Coppino
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Riccardo Luzzatto
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Cesare Fani
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Ugo Di Sant'Onofrio Del Castillo
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Tancredi Galimberti
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Gianforte Suardi
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Nicola Falconi
dal 18.11.1898 al 25.05.1899
Giuseppe Marcora
dal 18.11.1898 al 30.06.1899
Naviga
Storia
Composizione storica
18.11.1898
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 16 membri
25.05.1899
cessa 1 membro
01.06.1899
è assegnato 1 membro