Organi del
Giunta permanente per le elezioni
29 giugno 1900 - 6 febbraio 1902
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 2 luglio 1900 al 4 dicembre 1900
-
sono assegnati
-
Oreste Pennati,
Francesco Lovito,
Luigi Lucchini,
Tommaso Cambray Digny,
Vincenzo Piccolo Cupani,
Vittorio Cottafavi,
Roberto Talamo,
Luigi Facta,
Gaspare Colosimo,
Antonio Cao Pinna,
Raffaele De Cesare
Vicepresidenti
-
-
Giuseppe Marcora
-
dal 02.07.1900 al 06.02.1902
Membro
dal 29.06.1900
al 02.07.1900
Segretari
-
-
Luigi Capaldo
-
dal 02.07.1900 al 06.02.1902
Membro
dal 29.06.1900
al 02.07.1900