Organi del
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
28 aprile 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 novembre 2007 al 7 febbraio 2008
Presidente
-
-
Luciano Violante
L'ULIVO
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Vicepresidenti
-
-
Karl Zeller
MISTO
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Segretari
-
-
Cinzia Dato
LA ROSA NEL PUGNO
-
dal 24.10.2007 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008