Organi del
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 24 settembre 2008 al 25 settembre 2008
Presidente
-
-
Donato Bruno
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Vicepresidenti
-
-
Jole Santelli
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Roberto Zaccaria
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Segretari
-
-
Doris Lo Moro
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Souad Sbai
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 02.07.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013