Organi del
I Commissione (Affari costituzionali - organizzazione dello Stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 luglio 1958 al 13 aprile 1959
Presidente
-
-
Mario Scelba
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 30.07.1958 al 14.04.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 30.06.1959
Vicepresidenti
-
-
Alfonso Tesauro
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 30.07.1958 al 30.06.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 30.06.1959
-
-
Alessandro Pertini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 30.07.1958 al 14.04.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 30.06.1959
Segretari
-
-
Francesco Soliano
COMUNISTA
-
dal 30.07.1958 al 30.06.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 30.06.1959
-
-
Mario Berry
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 30.07.1958 al 30.06.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963