Organi del
II Commissione (Affari della Presidenza del Consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
12 luglio 1983 - 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 gennaio 1986 al 17 febbraio 1986
Presidente
-
-
Luigi Preti
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 25.09.1985 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
Vicepresidenti
-
-
Pietro Conti
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 25.09.1985 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
-
-
Nello Balestracci
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 25.09.1985 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
Segretari
-
-
Alessandro Scaiola
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 30.01.1986 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987