Organi del
II Commissione (Giustizia)
30 maggio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 luglio 2004 al 18 luglio 2004
Presidente
-
-
Gaetano Pecorella
FORZA ITALIA
-
dal 08.10.2003 al 19.10.2005
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
Vicepresidenti
-
-
Nino Mormino
FORZA ITALIA
-
dal 08.10.2003 al 19.10.2005
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
-
-
Pier Paolo Cento
MISTO
-
dal 08.10.2003 al 19.10.2005
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
Segretari
-
-
Franco Cardiello
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 08.10.2003 al 19.10.2005
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
-
-
Marcella Lucidi
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
-
dal 08.10.2003 al 19.10.2005
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006