Organi del
II Commissione (Giustizia)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 gennaio 2012 al 12 giugno 2012
Presidente
-
-
Giulia Bongiorno
FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Vicepresidenti
-
-
Federico Palomba
ITALIA DEI VALORI
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 14.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Fulvio Follegot
LEGA NORD PADANIA
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013