Organi del
II Commissione Rapporti con l'estero, compresi gli economici - colonie
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 9 luglio 1956
Vicepresidenti
-
-
Palmiro Togliatti
COMUNISTA
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Tullio Vecchietti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
-
-
Giuseppe Vedovato
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958