Organi del
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 dicembre 2011 al 10 gennaio 2012
Presidente
-
-
Stefano Stefani
LEGA NORD PADANIA
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013
Vicepresidenti
-
-
Franco Narducci
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Fiamma Nirenstein
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
Segretari
-
-
Alessandro Maran
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Michaela Biancofiore
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013