Organi del
III Commissione Affari esteri - emigrazione
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 10 marzo 1959
Segretari
-
-
Tullio Vecchietti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 30.07.1958 al 30.06.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Giuseppe Vedovato
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 30.07.1958 al 30.06.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963