Organi del
III Commissione Affari esteri - emigrazione
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 gennaio 1967 al 25 agosto 1967
Presidente
-
-
Antonio Cariglia
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 21.01.1964
al 04.06.1968
Vicepresidenti
-
-
Giuseppe Vedovato
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Giancarlo Pajetta
COMUNISTA
-
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
Segretari
-
-
Silvio Ambrosini
COMUNISTA
-
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Ferdinando Storchi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 02.01.1966
al 04.06.1968