Organi del
III Commissione Affari esteri, emigrazione
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 giugno 1970 al 3 luglio 1970
Presidente
-
-
Antonio Cariglia
PARTITO SOCIALISTA UNITARIO
-
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Vicepresidente
-
-
Giuseppe Vedovato
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Michele Pistillo
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Ferdinando Storchi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972