Organi del
III Commissione Affari esteri, emigrazione
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 giugno 1974 al 9 luglio 1974
Presidente
-
-
Carlo Russo
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 28.03.1974 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Vicepresidenti
-
-
Giancarlo Pajetta
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Segretari
-
-
Vincenzo Corghi
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Carlo Fracanzani
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976