Organi del
III Commissione (Affari esteri - emigrazione)
12 luglio 1983 - 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 marzo 1984 al 16 aprile 1984
Presidente
-
-
Giorgio La Malfa
REPUBBLICANO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
Vicepresidenti
-
-
Giancarlo Pajetta
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
-
-
Gilberto Bonalumi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
Segretari
-
-
Leo Canullo
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
-
-
Giuliano Silvestri
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987