Organi del
IV Commissione (Difesa)
25 maggio 1994 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 aprile 1996 al 7 maggio 1996
Presidente
-
-
Paolo Bampo
LEGA NORD
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
Vicepresidenti
-
-
Paolo Romani
FORZA ITALIA
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
Segretari
-
-
Mario Gatto
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996