Organi del
IV Commissione Finanze e tesoro
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 novembre 1948 al 12 marzo 1949
Presidente
-
-
Ugo La Malfa
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
-
dal 11.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Raffaele Pio Petrilli
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 11.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Antonio Pesenti
COMUNISTA
-
dal 11.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Eugenio Dugoni
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 11.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Mario Martinelli
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 11.06.1948 al 30.06.1949
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953