Organi del
IV Commissione Finanze e tesoro
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 luglio 1952 al 10 luglio 1952
Presidente
-
-
Salvatore Scoca
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Antonio Pesenti
COMUNISTA
-
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Michele Troisi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Eugenio Dugoni
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro
dal 11.06.1948
al 24.06.1953