Organi del
IV Commissione Giustizia
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 agosto 1959 al 7 ottobre 1959
Vicepresidenti
-
-
Leonetto Amadei
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Uberto Breganze
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Renzo Silvestri
COMUNISTA
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Antonino Dante
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963