Organi del
IV Commissione Giustizia
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 5 agosto 1969 al 1 settembre 1969
Presidente
-
-
Pietro Bucalossi
REPUBBLICANO
-
dal 16.01.1969 al 20.01.1970
Membro
dal 12.12.1968
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Giuseppe Alessi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Francesco Cacciatore
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Giuseppina Re
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Vito Vittorio Lenoci
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 16.01.1969 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972