Organi del
IX Commissione Agricoltura e foreste - alimentazione
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 febbraio 1956 al 29 giugno 1956
Presidente
-
-
Pietro Germani
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Paolo Bonomi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
-
-
Giovanni Sampietro
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Renzo Franzo
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958
-
-
Pietro Grifone
COMUNISTA
-
dal 01.07.1955 al 09.07.1956
Membro
dal 01.07.1953
al 11.06.1958