Organi del
IX Commissione Lavori pubblici
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 1 luglio 1959
Presidente
-
-
Salvatore Aldisio
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Vicepresidenti
-
-
Pio Alessandrini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
-
-
Pietro Amendola
COMUNISTA
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Segretario
-
-
Raffaele Di Nardo
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1959 al 30.06.1960
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963