Organi del
IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
25 maggio 1994 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 31 maggio 1995 al 13 giugno 1995
Presidente
-
-
Sante Perticaro
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
Vicepresidenti
-
-
Ugo Boghetta
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
-
-
Francesco Marenco
ALLEANZA NAZIONALE - MSI
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996
Segretari
-
-
Paolo Galletti
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
-
dal 25.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 25.05.1994
al 08.05.1996