Organi del
Prima sottocommissione
19 luglio 1946 - 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 31 maggio 1947 al 16 ottobre 1947
Presidente
-
-
Umberto Tupini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 19.07.1946 al 31.05.1947
Membro
dal 19.07.1946
al 31.05.1947
Segretario
-
-
Giuseppe Grassi
UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE
-
dal 19.07.1946 al 31.05.1947
Membro
dal 19.07.1946
al 31.05.1947