Organi del
Seconda sottocommissione
19 luglio 1946 - 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 19 settembre 1946 al 23 settembre 1946
Presidente
-
-
Umberto Terracini
COMUNISTA
-
dal 19.07.1946 al 08.02.1947
Membro
dal 19.07.1946
al 08.02.1947
Segretario
-
-
Tomaso Perassi
REPUBBLICANO
-
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Membro
dal 19.07.1946
al 31.01.1948