Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
Assemblea Costituente
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Seconda sottocommissione
19 luglio 1946 - 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione del 30 maggio 1947
Segretario
Tomaso Perassi
REPUBBLICANO
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 19.07.1946 al 31.01.1948
altri membri
Gaspare Ambrosini
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Porzio
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Andrea Finocchiaro Aprile
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Umberto Nobile
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Piero Calamandrei
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Ferdinando Targetti
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Costantino Mortati
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Paolo Rossi
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Edgardo Lami Starnuti
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Leone
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Alessandro Bocconi
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Salvatore Mannironi
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Oliviero Zuccarini
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Fuschini
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Conti
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Aldo Bozzi
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Emilio Lussu
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Einaudi
dal 19.07.1946 al 31.05.1947
Giuseppe Codacci Pisanelli
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Egidio Tosato
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Luigi De Michele
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Giulio Bordon
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Cappi
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Vincenzo La Rocca
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Pietro Castiglia
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Gustavo Fabbri
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Pietro Bulloni
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Attilio Piccioni
dal 19.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Uberti
dal 24.07.1946 al 31.01.1948
Eduardo Di Giovanni
dal 11.09.1946 al 31.01.1948
Carlo Farini
dal 30.05.1947 subentra a:
Giorgio Amendola
;
Renzo Laconi
dal 19.09.1946 al 31.01.1948
Naviga
Storia
Composizione storica
19.07.1946
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 33 membri
24.07.1946
sono assegnati 2 membri
11.09.1946
è assegnato 1 membro
19.09.1946
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
24.09.1946
è assegnato 1 membro
10.12.1946
cessa 1 membro
14.12.1946
cessa 1 membro
06.02.1947
cessa 1 membro
08.02.1947
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
29.05.1947
cessa 1 membro
31.05.1947
cessa 1 membro
Gruppi
REPUBBLICANO (1)