Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XX Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
5 aprile 1897 - 17 maggio 1900
XX Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 3 giugno 1899 al 29 giugno 1899
viene eletto
VicePresidente
Emanuele Gianturco
Presidente
Luigi Chinaglia
dal 30.05.1899 al 30.06.1899
Vicepresidenti
Romualdo Palberti
dal 05.04.1897 al 17.05.1900
Giuseppe Colombo
dal 16.11.1898 al 14.11.1899
Giuseppe De Riseis
dal 16.11.1898 al 17.05.1900
Emanuele Gianturco
dal 03.06.1899 al 17.05.1900
questore
Giuseppe Giordano Apostoli
dal 05.04.1897 al 17.05.1900
Pietro d'Ayala Valva
dal 16.11.1898 al 14.11.1899
Segretari
Bernardo Arnaboldi Gazzaniga
dal 05.04.1897 al 14.11.1899
Alessandro Costa
dal 05.04.1897 al 30.01.1900
Alfonso Lucifero
dal 05.04.1897 al 17.05.1900
Marco Miniscalchi Erizzo
dal 05.04.1897 al 17.05.1900
Roberto Talamo
dal 05.04.1897 al 14.11.1899
Giuseppe Bracci Testasecca
dal 16.11.1898 al 17.05.1900
Lodovico Ceriana Mayneri
dal 16.11.1898 al 17.05.1900
Nicolò Fulci
dal 16.11.1898 al 17.05.1900
Naviga
Storia
Composizione storica
05.04.1897
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 7 deputati alla carica di Segretario
26.01.1898
viene eletto il Presidente
01.06.1898
1 Vicepresidente lascia l'incarico
04.06.1898
1 Segretario lascia l'incarico
15.11.1898
1 Questore lascia l'incarico
16.11.1898
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Questore
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
25.05.1899
il Presidente lascia l'incarico
29.05.1899
1 Vicepresidente lascia l'incarico
30.05.1899
viene eletto il Presidente
03.06.1899
viene eletto 1 Vicepresidente
30.06.1899
il Presidente lascia l'incarico
14.11.1899
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Questore
viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Questore lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Segretario in 2
30.01.1900
1 Segretario lascia l'incarico
10.02.1900
viene eletto 1 Segretario