Organi del
Ufficio di Presidenza
25 giugno 1946 - 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 14 dicembre 1946 al 5 febbraio 1947
Presidente
-
-
Giuseppe Saragat
-
dal 25.06.1946 al 06.02.1947
Membro
dal 25.06.1946
al 06.02.1947
questore
-
-
Antonio Priolo
-
dal 25.06.1946 al 31.01.1948
Membro
dal 25.06.1946
al 31.01.1948