Organi del
V Commissione Bilancio e programmazione - partecipazioni statali
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 gennaio 1969 al 28 gennaio 1969
Presidente
-
-
Flavio Orlandi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 11.07.1968 al 15.01.1969
Membro
dal 10.07.1968
al 02.09.1969
Vicepresidenti
-
-
Francesco Fabbri
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Luciano Barca
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Bruno Corti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 11.07.1968 al 02.09.1969
Membro
dal 10.07.1968
al 02.09.1969
-
-
Giancarlo Ferri
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972