Organi del
V Commissione Bilancio e programmazione - partecipazioni statali
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 23 novembre 1974 al 27 novembre 1974
Presidente
-
-
Alessandro Reggiani
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 17.09.1973
al 04.07.1976
Vicepresidenti
-
-
Carlo Mole'
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Luciano Barca
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Segretari
-
-
Renato Cora'
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Mario Andrea Bartolini
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976