Organi del
V Commissione Bilancio e programmazione - partecipazioni statali
5 luglio 1976 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 dicembre 1977 al 14 marzo 1978
Presidente
-
-
Giuseppe La Loggia
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
Vicepresidenti
-
-
Alberto Aiardi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
-
-
Luciano Barca
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
Segretari
-
-
Giuseppe Di Vagno
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
-
-
Mario Tamini
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979