Organi del
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
28 aprile 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 13 giugno 2006
Presidente
-
-
Lino Duilio
L'ULIVO
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Vicepresidenti
-
-
Luigi Casero
FORZA ITALIA
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
-
-
Giuseppe Ossorio
ITALIA DEI VALORI
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Segretari
-
-
Gian Luigi Pegolo
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
-
-
Domenico Zinzi
UDC (CCD-CDU)
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008