Organi del
V Commissione Difesa
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 23 novembre 1949 al 25 gennaio 1950
Presidente
-
-
Luigi Chatrian
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1949 al 30.06.1950
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Vicepresidenti
-
-
Filippo Guerrieri
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1949 al 30.06.1950
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
-
-
Arnaldo Azzi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 01.07.1949 al 30.06.1950
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Alessandro Coppi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 01.07.1949 al 30.06.1950
Membro
dal 15.06.1948
al 24.06.1953