Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
X Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VI Commissione (Finanze)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 luglio 1989 al 1 agosto 1989
Sostituzioni
Altri membri
Alberto Ciampaglia
sostituisce
Alessandro Ghinami
fino al 18.10.1989
Giovanni Gei
sostituisce
Vincenzo Sorice
fino al 12.04.1991
Luigi Farace
sostituisce
Emilio Rubbi
fino al 12.04.1991
Gianmario Pellizzari
sostituisce
Carlo Senaldi
fino al 12.04.1991
Adriano Ciaffi
sostituisce
Mauro Bubbico
fino al 12.04.1991
Giancarlo Galli
sostituisce
Carlo Merolli
fino al 12.04.1991
Giuseppe Orciari
sostituisce
Domenico Susi
fino al 12.04.1991
Vicepresidente
Vincenzo Visco
SINISTRA INDIPENDENTE
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Naviga
Storia
Composizione storica
04.08.1987
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 45 membri
8 sostituzioni
06.08.1987
cessa 1 membro
11.09.1987
cessano 2 membri
2 subentri
termina 1 sostituzione
10.11.1987
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
15.04.1988
6 sostituzioni
21.04.1988
cessano 2 membri
2 sostituzioni
2 subentri
28.06.1988
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 subentro
02.05.1989
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
20.07.1989
è assegnato 1 membro
26.07.1989
7 sostituzioni
06.09.1989
cessa 1 membro
17.10.1989
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
18.10.1989
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
cessano 2 membri
2 sostituzioni
terminano 2 sostituzioni
22.11.1989
cessa 1 membro
1 subentro
04.04.1990
cessa 1 membro
1 subentro
10.05.1990
cessa 1 membro
15.06.1990
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
28.09.1990
cessa 1 membro
1 subentro
termina 1 sostituzione
16.10.1990
1 sostituzione
1 subentro
termina 1 subentro
18.12.1990
cessa 1 membro
1 subentro
05.02.1991
è assegnato 1 membro
12.02.1991
1 subentro
17.04.1991
6 sostituzioni
01.07.1991
cessa 1 membro
18.07.1991
è assegnato 1 membro
31.07.1991
è assegnato 1 membro
15.10.1991
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Segretario in 3
16.10.1991
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
06.12.1991
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
29.01.1992
cessa 1 membro
1 subentro
Gruppi
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO (1)
DEMOCRATICO CRISTIANO (2)
SINISTRA INDIPENDENTE (1)
COMUNISTA (1)