Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VI Commissione (Finanze)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 maggio 2008 al 20 maggio 2008
sono assegnati
Silvana Andreina Comaroli
,
Daniele Molgora
,
Matteo Bragantini
,
Antonio Milo
,
Maurizio Fugatti
Sostituzioni
Altri membri
Gianluca Forcolin
sostituisce
Daniele Molgora
fino al 15.10.2008
Membri
Roberto Occhiuto
dal 13.05.2008 al 01.12.2009
Francesco Saverio Romano
dal 13.05.2008 al 27.01.2011
Ignazio Messina
dal 14.05.2008 al 22.11.2012
Francesco Barbato
dal 14.05.2008 al 14.03.2013
Silvana Andreina Comaroli
dal 15.05.2008 al 14.03.2013
Daniele Molgora
dal 15.05.2008 al 15.10.2008
Matteo Bragantini
dal 15.05.2008 al 13.10.2010
Antonio Milo
dal 15.05.2008 al 14.03.2013
Gianluca Forcolin
dal 15.05.2008 al 15.10.2008 sostituisce:
Daniele Molgora
;
Maurizio Fugatti
dal 15.05.2008 al 14.03.2013
Naviga
Storia
Composizione storica
13.05.2008
sono assegnati 2 membri
14.05.2008
sono assegnati 2 membri
15.05.2008
sono assegnati 5 membri
1 sostituzione
21.05.2008
sono assegnati 34 membri
5 sostituzioni
22.05.2008
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 5 deputati alla carica di Capogruppo
28.05.2008
viene eletto 1 Capogruppo
11.07.2008
2 sostituzioni
terminano 2 sostituzioni
23.07.2008
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
15.10.2008
cessa 1 membro
1 subentro
termina 1 sostituzione
04.11.2008
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
07.04.2009
è assegnato 1 membro
12.05.2009
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
18.09.2009
è assegnato 1 membro
01.10.2009
cessa 1 membro
22.10.2009
cessa 1 membro
1 subentro
17.11.2009
è assegnato 1 membro
25.11.2009
cessa 1 membro
01.12.2009
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
18.01.2010
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 Capogruppo lascia l'incarico
08.07.2010
cessano 2 membri
2 subentri
08.09.2010
viene eletto 1 Capogruppo
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
2 sostituzioni
termina 1 sostituzione
10.09.2010
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
05.10.2010
cessa 1 membro
1 subentro
termina 1 sostituzione
07.10.2010
cessa 1 membro
1 subentro
12.10.2010
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
13.10.2010
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
termina 1 subentro
25.10.2010
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
15.12.2010
1 Capogruppo lascia l'incarico
20.12.2010
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
cessano 2 membri
1 subentro
20.01.2011
1 Capogruppo lascia l'incarico
26.01.2011
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
27.01.2011
viene eletto 1 Capogruppo
cessano 2 membri
31.03.2011
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
07.06.2011
cessano 2 membri
08.06.2011
1 sostituzione
2 subentri
16.06.2011
1 Capogruppo lascia l'incarico
24.06.2011
viene eletto 1 Capogruppo
06.07.2011
viene eletto 1 Capogruppo
sono assegnati 2 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
termina 1 subentro
06.10.2011
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
07.10.2011
è assegnato 1 membro
15.10.2011
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
23.11.2011
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
05.12.2011
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
24.01.2012
è assegnato 1 membro
24.05.2012
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
05.07.2012
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
22.11.2012
cessa 1 membro