Organi del
vi Commissione finanze e tesoro
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 luglio 1963 al 7 dicembre 1963
Presidente
-
-
Rodolfo Vicentini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 12.07.1963 al 20.01.1964
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
Vicepresidenti
-
-
Leonello Raffaelli
COMUNISTA
-
dal 12.07.1963 al 20.01.1964
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Cesare Bensi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 12.07.1963 al 08.12.1963
Membro
dal 01.07.1963
al 08.12.1963
Segretari
-
-
Casimiro Vizzini
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 12.07.1963 al 20.01.1964
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Francesco Soliano
COMUNISTA
-
dal 12.07.1963 al 20.01.1964
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968