Organi del
vi Commissione finanze e tesoro
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 agosto 1969 al 1 settembre 1969
Presidente
-
-
Rodolfo Vicentini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 13.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Leonello Raffaelli
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 13.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Primo Silvestri
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 23.01.1969 al 13.01.1970
Membro
dal 15.01.1969
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Franco Boiardi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
-
dal 23.01.1969 al 13.01.1970
Membro
dal 18.12.1968
al 15.01.1970