Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 18 gennaio 2000 al 31 marzo 2000
Presidente
-
-
Giovanni Castellani
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
Vicepresidenti
-
-
Sergio Soave
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Giuseppe Palumbo
FORZA ITALIA
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
Segretari
-
-
Maria Chiara Acciarini
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Gennaro Malgieri
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001