Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 marzo 2009 al 10 maggio 2010
Presidente
-
-
Valentina Aprea
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 03.04.2012
Vicepresidenti
-
-
Paola Frassinetti
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Luigi Nicolais
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 21.05.2008
al 23.02.2012
Segretari
-
-
Paola Goisis
LEGA NORD PADANIA
-
dal 22.05.2008 al 12.10.2010
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013