Organi del
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 gennaio 2011 al 14 febbraio 2011
Presidente
-
-
Valentina Aprea
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 13.10.2010 al 03.04.2012
Membro
dal 21.05.2008
al 03.04.2012
Vicepresidenti
-
-
Paola Frassinetti
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.05.2008
al 14.03.2013
-
-
Luigi Nicolais
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 13.10.2010 al 23.02.2012
Membro
dal 21.05.2008
al 23.02.2012
Segretari
-
-
Erica Rivolta
LEGA NORD PADANIA
-
dal 13.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 15.05.2008
al 14.03.2013