Organi del
VII Commissione Difesa
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 gennaio 1970 al 19 gennaio 1970
Presidente
-
-
Bernardo Mattarella
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 01.03.1971
Vicepresidenti
-
-
Ugo Napoli
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Nino d'Ippolito
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Pietro Buffone
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Giuseppe Fasoli
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972