Organi del
VII Commissione Difesa
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 settembre 1973 al 6 novembre 1973
Presidente
-
-
Mario Marino Guadalupi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 27.09.1973 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Vicepresidenti
-
-
Mario Lizzero
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Ruggero Villa
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Segretari
-
-
Antonio d'Auria
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Mario Vaghi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976