Organi del
VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
2 luglio 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 novembre 1988 al 15 novembre 1988
Presidente
-
-
Giuseppe Botta
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Gabriele Piermartini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Antonio Cederna
SINISTRA INDIPENDENTE
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Oreste Lodigiani
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992
-
-
Francesco Sapio
COMUNISTA
-
dal 04.08.1987 al 17.10.1989
Membro
dal 04.08.1987
al 22.04.1992