Organi del
VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
30 maggio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 settembre 2003 al 6 ottobre 2003
Vicepresidenti
-
-
Nerio Nesi
MISTO
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
-
-
Francesco Stradella
FORZA ITALIA
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006
Segretari
-
-
Riccardo Villari
MARGHERITA, DL-L'ULIVO
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 21.06.2001
al 27.04.2006
-
-
Francesco Maione
FORZA ITALIA
-
dal 21.06.2001 al 07.10.2003
Membro
dal 20.06.2001
al 27.04.2006