Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
29 aprile 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 13 maggio 2008
sono assegnati
Mauro Libe'
,
Angelo Cera
,
Armando Dionisi
Membri
Mauro Libe'
dal 13.05.2008 al 20.01.2012
Angelo Cera
dal 13.05.2008 al 18.09.2009
Armando Dionisi
dal 13.05.2008 al 14.03.2013
Naviga
Storia
Composizione storica
13.05.2008
sono assegnati 3 membri
14.05.2008
sono assegnati 2 membri
15.05.2008
sono assegnati 5 membri
21.05.2008
sono assegnati 36 membri
1 sostituzione
22.05.2008
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 5 deputati alla carica di Capogruppo
28.05.2008
viene eletto 1 Capogruppo
28.10.2008
cessa 1 membro
1 subentro
25.11.2008
cessa 1 membro
1 subentro
18.09.2009
cessa 1 membro
17.11.2009
è assegnato 1 membro
23.11.2009
cessa 1 membro
08.07.2010
cessa 1 membro
1 subentro
08.09.2010
viene eletto 1 Capogruppo
10.09.2010
cessa 1 membro
13.09.2010
è assegnato 1 membro
24.09.2010
cessa 1 membro
1 subentro
12.10.2010
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
13.10.2010
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
09.11.2010
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
15.12.2010
1 subentro
termina 1 subentro
20.12.2010
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
11.01.2011
1 subentro
termina 1 subentro
27.01.2011
viene eletto 1 Capogruppo
09.03.2011
è assegnato 1 membro
17.05.2011
cessa 1 membro
24.05.2011
cessa 1 membro
1 subentro
06.07.2011
è assegnato 1 membro
26.07.2011
è assegnato 1 membro
04.10.2011
cessa 1 membro
18.11.2011
cessa 1 membro
1 subentro
13.01.2012
è assegnato 1 membro
18.01.2012
cessa 1 membro
20.01.2012
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
24.01.2012
1 subentro
termina 1 subentro
07.02.2012
viene eletto 1 Segretario
07.03.2012
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
12.07.2012
è assegnato 1 membro
06.11.2012
cessa 1 membro
07.12.2012
cessa 1 membro
10.12.2012
è assegnato 1 membro
22.12.2012
1 Capogruppo lascia l'incarico