Organi del
VIII Commissione Istruzione e belle arti
12 giugno 1958 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 settembre 1958 al 17 settembre 1958
Presidente
-
-
Giuseppe Ermini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 30.07.1958 al 30.06.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Vicepresidenti
-
-
Alcide Malagugini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 30.07.1958 al 30.06.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Carlo Buzzi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 30.07.1958 al 30.06.1959
Membro
dal 12.06.1958
al 15.05.1963