Organi del
VIII Commissione Istruzione e belle arti
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 dicembre 1968 al 13 dicembre 1968
Presidente
-
-
Riccardo Misasi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 14.12.1968
Membro
dal 10.07.1968
al 31.12.1968
Vicepresidenti
-
-
Carlo Sanna
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Oddo Biasini
REPUBBLICANO
-
dal 11.07.1968 al 14.12.1968
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Carlo Buzzi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 14.12.1968
Membro
dal 10.07.1968
al 14.12.1968
-
-
Giorgina Levi Arian
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972