Organi del
VIII Commissione Istruzione e belle arti
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 18 dicembre 1968 al 30 dicembre 1968
Vicepresidente
-
-
Carlo Sanna
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
Segretario
-
-
Giorgina Levi Arian
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972